Steffen Frederik Møller
Karrieren startede hos: | SANDER HANSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 202.041' DKK TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND (2015) |
Største underskud: | -175.106' DKK SIMON SPIES A/S (Nu: SPIES A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 636.280' DKK TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND (2022) |
Største gæld: | 429.747' DKK SIMON SPIES A/S (Nu: SPIES A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 98 årsværk hos SIMON SPIES A/S (Nu: SPIES A/S) (2013-14) |
Seed: 134490141
Erhvervskarrieren begyndte for nu flere år siden ved SANDER HANSEN A/S (tidligere ALDEK A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Steffen Frederik Møller i 76 år 1 måned, før fratrædelsen den 15. juni 1988.
Dengang var virksomhedens branche indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. september 2008.
Direktørposter (1)
-
Neptun Seafood ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (291)
-
Glasscon IVS (Nu: Niclama Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
Glasscon IVS (Nu: Niclama Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
Neptun Seafood ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021
Blå bog (fortsat)
Steffen har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 112 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
13.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter, Direktør og Ejer
28.09.2018 - 13.10.2021
Ejerandel: 100%
Steffen Frederik Møller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved LATVISOFT GROUP ApS der præsenterede et underskud på 54' DKK.
Steffen har i alt siddet i bestyrelsen hos 125 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 76 år 1 måned fra 1912 til 1988 hos SANDER HANSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 29.677' DKK (G.H. HOLDING A/S (Nu: STRATOS INVEST A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.826' DKK (TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 614.199' DKK (TØMMERHANDLER JOHANNES FOGS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -112.753' DKK (Glatfelter Denmark A/S).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Kirsten Merete Langkilde.