Birgit Lerche Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. aug. 1979 (45 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | BIRGIT OG ERIK JACOBSEN (Ejer) |
Største overskud: | 585' DKK JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS) (2014-15) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.701' DKK Jonathan Erhvervsinvest ApS (2015-16) |
Største gæld: | 3.278' DKK JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIRGIT OG ERIK JACOBSEN (40 år 10 måneder) |
Seed: 1471143424
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for nu flere år siden ved BIRGIT OG ERIK JACOBSEN som Ejer. Birgit Lerche Jacobsen købte en andel af virksomheden den 10. august 1979 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Birgit af: Erik Jacobsen. Rollen som Ejer havde Birgit i 40 år 10 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2020.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
Jonathan Erhvervsinvest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2023
Tidslinje (5)
-
Jonathan Erhvervsinvest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
BIRGIT OG ERIK JACOBSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2017
Registreringsdato: 28.03.2017
Blå bog (fortsat)
Birgit har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
10.08.1979 - 30.06.2020
Reel ejer
01.08.2017 - 30.06.2020
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2013 - 28.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgit Lerche Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS) der præsenterede et overskud på 585' DKK.
Birgit har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 4 måneder fra 2013 til 2017 hos JONATHAN ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 28' DKK (Jonathan Erhvervsinvest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.102' DKK (Jonathan Erhvervsinvest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS)).