Niels Otto Rudolph Juel Reventlow
Karrieren startede hos: | DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 538.690' DKK DLF-TRIFOLIUM A/S (Nu: DLF Seeds A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -2.085' DKK DANSK SKOVFORENING (2016) |
Største egenkapital: | 3.101.810' DKK DLF-TRIFOLIUM A/S (Nu: DLF Seeds A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 3.306.234' DKK DLF-TRIFOLIUM A/S (Nu: DLF Seeds A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 327 årsværk hos DLF-TRIFOLIUM A/S (Nu: DLF Seeds A/S) (2021-22) |
Seed: 500349801
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA (tidligere DLF AMBA) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Otto Rudolph Juel Reventlow i 92 år 9 måneder, før stoppet d. 27. oktober 1998.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 314.149' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HVERRINGE GODS/ GREVE NIELS JUEL REVENTLOW
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RESTAURERINGSCENTRUM ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
RESTAURERINGSCENTRUM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2013
Tidslinje (31)
-
DANSK SKOVFORENING (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2019
Registreringsdato: 29.05.2019 -
SKOVEJERNES UDVIKLINGSSELSKAB A.M.B.A. (SEUS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2015
Registreringsdato: 23.01.2015 -
RESTAURERINGSCENTRUM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.03.2013
Registreringsdato: 19.03.2013
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 118 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
28.01.2013 - Stadig aktiv
Direktør
19.03.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Otto Rudolph Juel Reventlow har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos DANSK SKOVFORENING der præsenterede et overskud på 32.332' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos DANSK SKOVFORENING der præsenterede et underskud på 2.085' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 92 år 9 måneder fra 1906 til 1998 hos DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.062' DKK (A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER. EJENDOMSSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.383' DKK (A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER. EJENDOMSSELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.798' DKK (GASTRONOMI HUSET ApS (Nu: RESTAURERINGSCENTRUM ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Henrik Mogens Wedell-wedellsborg.