Benny Corfitz Severinsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BS Business Service (Ejer) |
Største overskud: | 511' DKK COMPETENCEHOUSE A/S (2013-14) |
Største underskud: | -520' DKK COMPETENCEHOUSE A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.024' DKK COMPETENCEHOUSE A/S (2017-18) |
Største gæld: | 1.111' DKK COMPETENCEHOUSE A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos COMPETENCEHOUSE A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af BS Business Service (5 år 7 måneder) |
Seed: 2081737266
Det startede for alvor en dag i 2019 ved BS Business Service med titlen som Ejer. Benny Corfitz Severinsen erhvervede virksomheden BS Business Service d. 1. februar 2019. Benny har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer har Benny nu bestreddet i 5 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BS Business Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
COMPETENCEHOUSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
BS Business Service Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
BS Business Service Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
COMPETENCEHOUSE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022
Blå bog (fortsat)
Benny har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
15.02.2022 - 02.05.2023
Ejerandel: 100%
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er Jan Buch.