Klaus Søvang
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Klaus Søvang (Ejer) |
Største overskud: | 3.151' DKK 3 K VÆRKTØJ A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.116' DKK 3 K VÆRKTØJ A/S (2022-23) |
Største gæld: | 15.344' DKK 3 K VÆRKTØJ A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos 3 K VÆRKTØJ A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Klaus Søvang (28 år 5 måneder) |
Seed: 1218193015
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1996 ved Klaus Søvang (tidligere KLAUS SEVANG) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Klaus Søvang og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Klaus nu bestreddet i 28 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Klaus Søvang
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KLAUS SØVANG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
3 K VÆRKTØJ A/S
Via KLAUS SØVANG HOLDING ApS -
INTERFLON DANMARK ApS
Via 3 K VÆRKTØJ A/S -
DJ E-HANDEL ApS
Via 3 K VÆRKTØJ A/S
Direktørposter (3)
-
3 K VÆRKTØJ A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
KLAUS SØVANG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2009 -
INTERFLON DANMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
INTERFLON DANMARK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.09.2022
Registreringsdato: 28.09.2022 -
3 K VÆRKTØJ A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
INTERFLON DANMARK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011
Blå bog (fortsat)
Klaus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.04.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2016 - 30.06.2022
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Direktør
28.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
02.04.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2016 - 30.06.2022
Direktør og Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Klaus Søvang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLAUS SØVANG HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.950' DKK. Igennem holdingselskabet KLAUS SØVANG HOLDING ApS har Klaus derfor også ejerandele i 3 K VÆRKTØJ A/S (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Klaus Søvang, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor 3 K VÆRKTØJ A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.151' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Kenneth Holbek.