Erik Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. aug. 1979 (45 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | BIRGIT OG ERIK JACOBSEN (Ejer) |
Største overskud: | 585' DKK JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -68' DKK Jonathan Group ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.701' DKK JONATHAN HOLDING ApS (Nu: Jonathan Erhvervsinvest ApS) (2015-16) |
Største gæld: | 3.278' DKK JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIRGIT OG ERIK JACOBSEN (40 år 10 måneder) |
Seed: 1901260341
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu meget længe siden i BIRGIT OG ERIK JACOBSEN i rollen som Ejer. Erik Jacobsen købte en del af virksomheden d. 10. august 1979 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Erik af: Birgit Lerche Jacobsen. Hvervet som Ejer bestred Erik i 40 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jonathan Erhvervsinvest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Jonathan Erhvervsinvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.1999 -
Jonathan Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
Jonathan Erhvervsinvest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2023 -
Jonathan Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.03.2021
Tidslinje (23)
-
JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
Jonathan Erhvervsinvest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
BYSELSKABET VIRRING OG OMEGN ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2021
Registreringsdato: 14.06.2021
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.03.2000 - 08.07.2024
Reel ejer
23.12.2016 - 28.02.2021
Reel ejer
01.03.2021 - 06.04.2023
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
09.09.2010 - 14.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
10.08.1979 - 30.06.2020
Reel ejer
01.08.2017 - 30.06.2020
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
22.04.1987 - 22.05.2006
Direktør
22.04.1987 - 22.05.2006
Bestyrelsesmedlem
30.09.2006 - 30.09.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS) der præsenterede et overskud på 585' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Jonathan Group ApS der præsenterede et underskud på 68' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 3 måneder fra 2000 til 2024 hos JONATHAN ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 213' DKK (BYSELSKABET VIRRING OG OMEGN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29' DKK (Jonathan Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.102' DKK (JONATHAN HOLDING ApS (Nu: Jonathan Erhvervsinvest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (JONATHAN A/S (Nu: JONATHAN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Viggo Hansen.