Robert Spørring
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPØRRING MØBLER & INVENTAR V/ROBERT SPØRRING (Ejer) |
Største overskud: | 1.889' DKK SPØRRING A/S (2020) |
Største underskud: | -427' DKK SPØRRING A/S (2018) |
Største egenkapital: | 6.224' DKK SPØRRING HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 10.206' DKK EJENDOMSSELSKABET SPØRRING ApS (2020) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos SPØRRING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SPØRRING A/S (20 år 5 måneder) |
Seed: 904256700
Karrieren som leder startede i 1988 ved SPØRRING MØBLER & INVENTAR V/ROBERT SPØRRING i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Robert Spørring der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Robert i 16 år 1 måned, før stoppet den 31. marts 2004.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SPØRRING HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SPØRRING A/S
Via SPØRRING HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET SPØRRING ApS
Via SPØRRING HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SPØRRING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2006 -
EJENDOMSSELSKABET SPØRRING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2004 -
SPØRRING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
SPØRRING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
SPØRRING INDUSTRIBYG ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2017
Registreringsdato: 27.03.2017 -
SPØRRING INDUSTRIBYG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.06.2008
Registreringsdato: 10.06.2008 -
SPØRRING HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.11.2006
Registreringsdato: 28.11.2006
Blå bog (fortsat)
Robert har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.04.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.04.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
10.06.2008 - 26.09.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.1988 - 31.03.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Robert Spørring er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SPØRRING HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.171' DKK. Gennem holdingselskabet SPØRRING HOLDING ApS har Robert derfor også andele i SPØRRING A/S (100%) og EJENDOMSSELSKABET SPØRRING ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Robert Spørring, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor SPØRRING A/S kunne fremvise et overskud på 1.889' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor SPØRRING A/S kunne fremvise et underskud på 427' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 187' DKK (EJENDOMSSELSKABET SPØRRING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 178' DKK (SPØRRING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.171' DKK (SPØRRING HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.998' DKK (EJENDOMSSELSKABET SPØRRING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Lars Hovgaard.