Lars Hans Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1991 (33 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | L C Byg v/Lars C Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.598' DKK Isoleringsmaskinen A/S (2021) |
Største underskud: | -529' DKK ISOLERINGSMASKINEN ApS (Nu: Isopro ApS, Sorø) (2017) |
Største egenkapital: | 2.763' DKK Isoleringsmaskinen A/S (2023) |
Største gæld: | 2.718' DKK Isoleringsmaskinen A/S (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Isoleringsmaskinen A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af L C Byg v/Lars C Christensen (23 år 11 måneder) |
Seed: 1594883291
Det hele begyndte for alvor dengang i 1991 i L C Byg v/Lars C Christensen (tidligere L C Byggeservice v/Lars C Christensen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Hans Christiansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lars i 23 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ISOLERINGSMASKINEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Isopro ApS, Sorø
Via ISOLERINGSMASKINEN HOLDING ApS -
Isoleringsmaskinen A/S
Via ISOLERINGSMASKINEN HOLDING ApS -
GDSI ApS
Via ISOLERINGSMASKINEN HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Isopro ApS, Sorø
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2012 -
ISOLERINGSMASKINEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2012 -
Isoleringsmaskinen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Isoleringsmaskinen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Isoleringsmaskinen A/S
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
Isoleringsmaskinen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
Isopro Sorø A/S (Nu: Isoleringsmaskinen A/S)
Fratrådt som direktørDato: 14.01.2020
Registreringsdato: 14.01.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
31.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.11.2017 - 14.01.2020
Reel ejer
05.11.2019 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
01.01.1991 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Hans Christiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ISOLERINGSMASKINEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 817' DKK. Igennem sit holdingselskab ISOLERINGSMASKINEN HOLDING ApS har Lars dermed også ejerandele i Isopro ApS, Sorø (100%), Isoleringsmaskinen A/S (50-66.65%) & GDSI ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Lars Hans Christiansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Isoleringsmaskinen A/S fremviste et overskud på 1.598' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ISOLERINGSMASKINEN ApS (Nu: Isopro ApS, Sorø) fremviste et underskud på 529' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 123' DKK (Isoleringsmaskinen A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (ISOLERINGSMASKINEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.763' DKK (Isoleringsmaskinen A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 87' DKK (ISOLERINGSMASKINEN ApS (Nu: Isopro ApS, Sorø)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Per Funch.