Bodil Thesbjerg
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1992 - 30. sep. 2020 |
Karrieren startede hos: | LANDBRUGERE BODIL OG HARLEV THESBJERG (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HJELM PLANTAGE I/S (17 år 3 måneder) |
Seed: 172119126
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1992 i LANDBRUGERE BODIL OG HARLEV THESBJERG med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Harlev Thesbjerg at Bodil Thesbjerg stiftede LANDBRUGERE BODIL OG HARLEV THESBJERG den dag i januar 1992. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Bodil i 7 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 1999.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HJELM PLANTAGE I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Bodil Thesbjerg (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020 -
Bodil Thesbjerg (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.08.2019
Registreringsdato: 06.08.2019 -
HJELM PLANTAGE V/UFFE HAUBJERG (Nu: HJELM PLANTAGE I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.06.2007
Registreringsdato: 21.06.2007
Blå bog (fortsat)
Bodil har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
21.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.08.2019 - 30.09.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1992 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Bodil' netværk er Uffe Haubjerg.