Jørgen Sommer Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 1978 (46 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | JESPERVEJ 96 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.118' DKK DELTA ELEKTRONIK A/S (2022) |
Største underskud: | -249' DKK DELTA ELEKTRONIK A/S (2014) |
Største egenkapital: | 15.817' DKK DELTA ELEKTRONIK A/S (2023) |
Største gæld: | 9.484' DKK DELTA ELEKTRONIK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos DELTA ELEKTRONIK A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af JSDESIGN V/JØRGEN SOMMER KRISTENSEN (37 år 4 måneder) |
Seed: 1948096104
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu meget længe siden i JESPERVEJ 96 A/S (tidligere INTERDIX A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Sommer Kristensen i 18 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 6. december 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. januar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JSDESIGN V/JØRGEN SOMMER KRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
DELTA ELEKTRONIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2000
Tidslinje (16)
-
KG-AUTOMATION ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2004
Registreringsdato: 02.06.2004 -
KG-AUTOMATION ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2003
Registreringsdato: 19.03.2003 -
DELTA ELEKTRONIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2000
Registreringsdato: 30.05.2000
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
29.04.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2003 - 02.06.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.06.1996 - 03.09.1997
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.1978 - 06.12.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Sommer Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i DELTA ELEKTRONIK A/S der præsenterede et overskud på 4.118' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i DELTA ELEKTRONIK A/S der præsenterede et underskud på 249' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 3 måneder fra 2000 til i dag hos DELTA ELEKTRONIK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Thomas Sommer.