Kristian Sig
Erhvervsaktiv: | 15. mar. 1978 - 31. dec. 2011 |
Karrieren startede hos: | KRISTIAN SIG (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KRISTIAN SIG (27 år 11 måneder) |
Seed: 68190173
Det begyndte for alvor for mange år siden hos KRISTIAN SIG som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kristian Sig der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Kristian i 27 år 11 måneder, inden stoppet den 28. februar 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor malkekvæghold. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HJELM PLANTAGE I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (9)
-
Hover Vest I/S v/Kristian og Mads Sig (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
Nørgaard I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2011
Registreringsdato: 31.12.2011 -
Nørgaard I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2009
Registreringsdato: 01.02.2009
Blå bog (fortsat)
Kristian har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2006 - 30.06.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.2009 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.03.1978 - 28.02.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.01.1989 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Uffe Haubjerg.