Hans Ebbe Johansen
Karrieren startede hos: | J.H.G.J. AF 2/6 1992 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 163.671' DKK DISKONTOBANKEN A/S (Nu: Syd Administration A/S) (2023) |
Største underskud: | -971' DKK HANS E. JOHANSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.180.411' DKK DISKONTOBANKEN A/S (Nu: Syd Administration A/S) (2023) |
Største gæld: | 13.699' DKK DISKONTOBANKEN A/S (Nu: Syd Administration A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos DISKONTOBANKEN A/S (Nu: Syd Administration A/S) (2022) |
Seed: 957129186
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for flere år siden ved J.H.G.J. AF 2/6 1992 A/S (tidligere TØMRERMESTRE H.C. JENSEN & SØN , NÆSTVED A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Ebbe Johansen i 20 år, før stoppet den 6. januar 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. april 1993.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HANS E. JOHANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Ing. Hans Johansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
HANS E. JOHANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2006
Tidslinje (31)
-
JØRN JOHANSEN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2023
Registreringsdato: 08.03.2023 -
HANS E. JOHANSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.11.2015
Registreringsdato: 13.11.2015 -
JØRN JOHANSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2012
Registreringsdato: 06.07.2012
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
08.02.2006 - Stadig aktiv
Ejer
13.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2012 - 08.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.05.1991 - 21.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2003 - 24.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Ebbe Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HANS E. JOHANSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10.182' DKK. Gennem holdingselskabet HANS E. JOHANSEN HOLDING ApS har Hans derfor også andele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Hans Ebbe Johansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor HANS E. JOHANSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 941' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor HANS E. JOHANSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 971' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 163.671' DKK (DISKONTOBANKEN A/S (Nu: Syd Administration A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.180.411' DKK (DISKONTOBANKEN A/S (Nu: Syd Administration A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.808' DKK (JØRN JOHANSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Jørn Johansen.