Mogens Marinus Brock
Karrieren startede hos: | FK BYGGEMATERIALER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 30.039' DKK A/S PSE NR. 2177 (Nu: Egernsund Wienerberger A/S) (2022) |
Største underskud: | -47.344' DKK A/S PSE NR. 2177 (Nu: Egernsund Wienerberger A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 389.068' DKK A/S PSE NR. 2177 (Nu: Egernsund Wienerberger A/S) (2023) |
Største gæld: | 443.685' DKK A/S PSE NR. 2177 (Nu: Egernsund Wienerberger A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 113 årsværk hos A/S PSE NR. 2177 (Nu: Egernsund Wienerberger A/S) (2020) |
Seed: 1679761568
Karrieren I Danmark startede for alvor for flere år siden ved FK BYGGEMATERIALER A/S (tidligere A/S H.I. KRØYERS ENKE) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mogens Marinus Brock i 25 år 9 måneder, før stoppet den 5. oktober 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. august 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOGENS BROCK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BROCK&HR-NAVIGATOR ApS
Via MOGENS BROCK HOLDING ApS -
HR NAVIGATOR ApS
Via BROCK&HR-NAVIGATOR ApS
Direktørposter (2)
-
BROCK&HR-NAVIGATOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2007 -
MOGENS BROCK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2010
Bestyrelsesposter (4)
-
ACERCON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.05.2015 -
MURERFIRMAET BO ANDERSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.06.2006 -
HR NAVIGATOR ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2010 -
Grando ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.12.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (34)
-
HR NAVIGATOR ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
HR NAVIGATOR ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
HR NAVIGATOR ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024
Blå bog (fortsat)
Mogens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 61 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
23.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
22.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
28.04.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.04.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.09.2017 - 03.12.2018
Reel ejer
04.12.2018 - 07.06.2020
Ejer
08.06.2020 - 24.09.2020
Ejer
25.09.2020 - 12.05.2022
Ejer
13.05.2022 - 24.11.2022
Reel ejer
13.05.2022 - 24.01.2024
Reel ejer
25.01.2024 - 19.06.2024
Ejer
20.06.2024 - 10.07.2024
Ejer
11.07.2024 - 17.09.2024
Reel ejer
11.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Mogens Marinus Brock er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOGENS BROCK HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.168' DKK. Igennem holdingselskabet MOGENS BROCK HOLDING ApS har Mogens derfor også ejerandele i BROCK&HR-NAVIGATOR ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mogens Marinus Brock, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Mogens Marinus Brock har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved ACERCON A/S der præsenterede et overskud på 3.257' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved ACERCON A/S der præsenterede et underskud på 451' DKK.
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 9 måneder fra 1962 til 1988 hos FK BYGGEMATERIALER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.223' DKK (A/S PSE NR. 2177 (Nu: Egernsund Wienerberger A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 119' DKK (Grando ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 389.068' DKK (A/S PSE NR. 2177 (Nu: Egernsund Wienerberger A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -105' DKK (Grando ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Lars Hovgaard.