Lars Hovgaard
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DiWine v/Lars Hovgaard (Ejer) |
Største overskud: | 27.632' DKK SÖDRA INTERIÖR A/S (Nu: Södra Wood A/S) (2022) |
Største underskud: | -8.519' DKK SÖDRA INTERIÖR A/S (Nu: Södra Wood A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 66.979' DKK SÖDRA INTERIÖR A/S (Nu: Södra Wood A/S) (2023) |
Største gæld: | 55.948' DKK NJA FURNITURE A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 9.000 årsværk hos SÖDRA INTERIÖR A/S (Nu: Södra Wood A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af DiWine v/Lars Hovgaard (8 år 6 måneder) |
Seed: 1464381462
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 ved DiWine v/Lars Hovgaard (tidligere LH Trade v/Lars Hovgaard) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Hovgaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lars i 8 år 6 måneder, før stoppet den 15. september 2011.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ardor Biz Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Biz2Grow ApS
Via Ardor Biz Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Ardor Biz Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2017 -
Biz2Grow ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2017
Bestyrelsesposter (3)
-
SPØRRING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2021 -
HINNERUP MASKINVÆRKSTED A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2022 -
Electricon A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (64)
-
HR NAVIGATOR ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
HR NAVIGATOR ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
HR NAVIGATOR ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
13.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
13.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
04.12.2018 - 11.07.2024
Ejer
08.06.2020 - 24.09.2020
Ejer
25.09.2020 - 12.05.2022
Ejer
13.05.2022 - 24.11.2022
Reel ejer
13.05.2022 - 24.01.2024
Reel ejer
25.01.2024 - 19.06.2024
Ejer
20.06.2024 - 11.07.2024
Ejerandel: 16,67%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Biz Implement IVS (Nu: Biz2Grow ApS) kunne fremvise et overskud på 167' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SÖDRA INTERIÖR A/S (Nu: Södra Wood A/S) kunne fremvise et underskud på 4.183' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.882' DKK (SÖDRA INTERIÖR A/S (Nu: Södra Wood A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.945' DKK (Electricon A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.979' DKK (SÖDRA INTERIÖR A/S (Nu: Södra Wood A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 58' DKK (SOLUTIONWEB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Klaus Søvang.