Jørn Flohr Schultz
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Flohr Schultz (Ejer) |
Største overskud: | 2.833' DKK SWEGON A/S (2023) |
Største underskud: | -531' DKK DANVAK ApS (2020) |
Største egenkapital: | 4.641' DKK SWEGON A/S (2023) |
Største gæld: | 19.479' DKK SWEGON A/S (2016) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos SWEGON A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANVAK ApS (9 år 5 måneder) |
Seed: 237950833
Erhvervskarrieren startede i 2003 ved Flohr Schultz i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jørn Flohr Schultz der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jørn i 6 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2009.
Virksomheden opererede indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2009.
Bestyrelsesposter (1)
-
DANVAK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
DANVAK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2015
Registreringsdato: 27.04.2015 -
DANVAK ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2015
Registreringsdato: 26.04.2015 -
SWEGON A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.06.2012
Registreringsdato: 23.06.2012
Blå bog (fortsat)
Jørn har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2009 - 26.04.2015
Bestyrelsesmedlem
27.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.01.2010 - 23.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2003 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jørn Flohr Schultz har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved DANVAK ApS der præsenterede et overskud på 132' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved DANVAK ApS der præsenterede et underskud på 531' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 5 måneder fra 2015 til i dag hos DANVAK ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.833' DKK (SWEGON A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 429' DKK (DANVAK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.641' DKK (SWEGON A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -355' DKK (DANVAK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Kenneth Claus Andreasson.