Anita Anker Kjøngerskov
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØRRING STÅLBYG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.889' DKK SPØRRING A/S (2020) |
Største underskud: | -427' DKK SPØRRING A/S (2018) |
Største egenkapital: | 4.719' DKK SPØRRING A/S (2022) |
Største gæld: | 8.000' DKK SPØRRING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos SPØRRING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kjøngerskov Boligudlejning (20 år 4 måneder) |
Seed: 167592647
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1991 i TØRRING STÅLBYG ApS (tidligere ApS KBIL 38 NR. 1605) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anita Anker Kjøngerskov i 3 år 8 måneder, inden stoppet d. 10. juli 1995.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. marts 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kjøngerskov Boligudlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
SPØRRING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2011
Tidslinje (20)
-
KJØNGERSKOV HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.06.2018
Registreringsdato: 08.06.2018 -
KJØNGERSKOV HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2018
Registreringsdato: 08.06.2018 -
SPØRRING INDUSTRIBYG ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2017
Registreringsdato: 26.09.2017
Blå bog (fortsat)
Anita har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
13.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
23.12.1998 - 08.06.2018
Direktør
28.05.2004 - 27.03.2017
Bestyrelsesmedlem
27.03.2017 - 08.06.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2017 - 26.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.05.2004 - 17.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Anita Anker Kjøngerskov har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i SPØRRING A/S der præsenterede et overskud på 1.889' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i SPØRRING A/S der præsenterede et underskud på 427' DKK.
Anita har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 11 måneder fra 2011 til i dag hos SPØRRING A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 254' DKK (KJØNGERSKOV VENTILATION ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.565' DKK (SPØRRING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -431' DKK (KJØNGERSKOV VENTILATION ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anita' netværk er Robert Spørring.