Aurelijus Skarbalius
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Montebello Park I (Ejer) |
Største overskud: | 229' DKK Stats4sport ApS (2018) |
Største underskud: | -194' DKK Stats4sport ApS (2019) |
Største egenkapital: | 377' DKK Stats4sport ApS (2023) |
Største gæld: | 500' DKK Stats4sport ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 4 ApS (19 år 9 måneder) |
Seed: 672493837
Karrieren I Danmark startede i 2004 i I/S Montebello Park I i rollen som Ejer. Aurelijus Skarbalius købte en del af virksomheden d. 30. november 2004 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Aurelijus af: Poul Børge Mortensen Ploug, Helle Popp, Tommy Haupt og 30 andre personer. Hvervet som Ejer bestred Aurelijus i 17 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 14. marts 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ejerforeninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. marts 2022.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 4 ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Stats4sport ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Auri Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S VINDINVEST 4
Via KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 4 ApS
Direktørposter (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2010 -
Stats4sport ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S VINDINVEST 4
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.04.2010
Tidslinje (11)
-
I/S Montebello Park I (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.03.2022
Registreringsdato: 14.03.2022 -
Auri Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.08.2021
Registreringsdato: 26.08.2021 -
Stats4sport ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.02.2016
Registreringsdato: 03.02.2016
Blå bog (fortsat)
Aurelijus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
17.12.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27% -
Ejer
17.12.2004 - Stadig aktiv
Direktør
15.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27% -
Ejer
30.11.2004 - 14.03.2022
Reel ejer
16.10.2017 - 01.01.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
19.03.2015 - 02.02.2016
Direktør
19.03.2015 - Stadig aktiv
Ejer
03.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85%
Aurelijus Skarbalius er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 4 ApS (27% ejerskab). Gennem holdingselskabet KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 4 ApS har Aurelijus derfor også andele i K/S VINDINVEST 4 (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan se koncerndiagram for Aurelijus Skarbalius, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Stats4sport ApS kunne fremvise et overskud på 229' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Stats4sport ApS kunne fremvise et underskud på 194' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Aurelijus' netværk er Finn Lauritzen.