Kasper Suhr
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOGNMAND SØREN LARSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.921' DKK Justdrive ApS (2023) |
Største underskud: | -103' DKK HOUSE OF ARTS IVS (2015) |
Største egenkapital: | 8.180' DKK Justdrive ApS (2022) |
Største gæld: | 31.137' DKK Justdrive ApS (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Justdrive ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VOGNMAND SØREN LARSEN A/S (9 år) |
Seed: 1826846490
Karrieren som erhvervsleder startede i 2009 i VOGNMAND SØREN LARSEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kasper Suhr i 9 år, før fratrædelsen d. 20. februar 2018.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 86' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. august 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Point of no return ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Justdrive ApS
Via Point of no return ApS -
nosu ApS
Via Point of no return ApS -
Colab7 ApS UNDER KONKURS
Via nosu ApS
Direktørposter (2)
-
Point of no return ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2023 -
Justdrive ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2023
Tidslinje (17)
-
Point of no return ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Point of no return ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
Justdrive ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023
Blå bog (fortsat)
Kasper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Direktør
10.11.2023 - Stadig aktiv
Ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.11.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,63% -
Direktør og Ejer
03.02.2015 - 08.04.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.02.2009 - 20.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kasper Suhr er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Point of no return ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.342' DKK. Gennem holdingselskabet Point of no return ApS har Kasper derfor også andele i Justdrive ApS (33.34-49.99%) & nosu ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kasper Suhr, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Justdrive ApS kunne fremvise et overskud på 10.921' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HOUSE OF ARTS IVS kunne fremvise et underskud på 103' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.921' DKK (Justdrive ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (nosu ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.262' DKK (Justdrive ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (nosu ApS).