Anita Nørgaard Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 2014 (10 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NørgaardNørgaard I/S (Ejer) |
Største overskud: | 20' DKK Willis Invest ApS (2023) |
Største underskud: | -16' DKK Willis Invest ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 504' DKK Willis Invest ApS (2023) |
Største gæld: | 9' DKK Willis Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NørgaardNørgaard I/S (9 år 4 måneder) |
Seed: 1254601627
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2014 hos NørgaardNørgaard I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Kathrine Nørgaard at Anita Nørgaard Kristensen stiftede NørgaardNørgaard I/S den dag i august 2014. Titlen som Ejer og Stifter havde Anita i 9 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2023.
Bestyrelsesposter (1)
-
Willis Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
NørgaardNørgaard I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Willis Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2021
Registreringsdato: 22.09.2021 -
Designerfabrikken (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2016
Registreringsdato: 31.10.2016
Blå bog (fortsat)
Anita har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.08.2014 - 31.12.2023
Reel ejer
10.10.2017 - 31.12.2023
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
12.01.2015 - 31.10.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Anita' netværk er Morten Brændgaard.