Peter Meilstrup
Erhvervsaktiv siden: | 3. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEAD06 HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 13.402' DKK SCANDILOC A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 66.462' DKK SCANDILOC A/S (2023) |
Største gæld: | 16.388' DKK SCANDILOC A/S (2020) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos SCANDILOC A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af LEAD06 HOLDING ApS (18 år 5 måneder) |
Seed: 1720345391
Karrieren som erhvervsperson startede i 2006 i LEAD06 HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Meilstrup og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Peter nu bestreddet i 18 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 6.894' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LEAD06 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SCANDILOC A/S
Via LEAD06 HOLDING ApS -
DAMI EJENDOMSSELSKAB ApS
Via LEAD06 HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SCANDILOC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2018 -
DAMI EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2024 -
LEAD06 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
SCANDILOC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2010
Ejendomme (4)
Tidslinje (9)
-
DAMI EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024 -
SCANDILOC A/S
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2018
Registreringsdato: 19.12.2018 -
SCANDILOC A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2018
Registreringsdato: 31.08.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Direktør
15.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.04.2006 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
18.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.01.2010 - 31.08.2018
Bestyrelsesmedlem
04.01.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2014 - 31.05.2021
Direktør
19.12.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2009 - 21.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Meilstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LEAD06 HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 54.660' DKK. Gennem holdingselskabet LEAD06 HOLDING ApS har Peter derfor også andele i SCANDILOC A/S (66.66-89.99%) & DAMI EJENDOMSSELSKAB ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Peter Meilstrup, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SCANDILOC A/S kunne fremvise et overskud på 13.402' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.657' DKK (SCANDILOC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.462' DKK (SCANDILOC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.745' DKK (DAMI EJENDOMSSELSKAB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Ulrik Sejersdal Nielsen.