Helga Kolby Kristiansen
Karrieren startede hos: | ASX NR. 3933 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Seed: 768212660
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for længe siden i ASX NR. 3933 ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Helga Kolby Kristiansen i 14 år, inden stoppet d. 20. januar 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1988 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 1988.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
ASX NR. 3933 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.1988
Registreringsdato: 20.01.1988 -
ASX NR. 3933 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.1974
Registreringsdato: 01.01.1974
Blå bog (fortsat)
Helga har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1974 - 20.01.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Helga' netværk er Laura Rørdam Jensen.