Per Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.009' DKK P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (2021) |
Største underskud: | -34' DKK P. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.513' DKK P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (2016) |
Største gæld: | 2.471' DKK P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos P. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (39 år 5 måneder) |
Seed: 1749697765
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1985 hos P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (tidligere MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Andersen i 9 år 4 måneder, før stoppet d. 19. september 1994.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 33' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS
Via P. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS
Direktørposter (2)
-
P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.1985 -
P. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
P. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.08.2007
Registreringsdato: 27.08.2007 -
P.B. ANDERSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.08.2007
Registreringsdato: 27.08.2007 -
P. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.08.2007
Registreringsdato: 27.08.2007
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
27.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.10.2000 - 27.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.04.1985 - 19.09.1994
Direktør
26.04.1985 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.009' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor P. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS kunne offentliggøre et underskud på 34' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 18' DKK (P. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33' DKK (P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.465' DKK (P. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 549' DKK (P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Bent Leo Andersen.