Arne Westersund Ryevad
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1990 (33 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | A.W.R. Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.182' DKK A.W.R. Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -1.017' DKK Gert Skov Henriksen 2 ApS (2017) |
Største egenkapital: | 5.620' DKK A.W.R. Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 15.115' DKK RYEVAD & HENRIKSEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos RYEVAD & HENRIKSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RYEVAD & HENRIKSEN A/S (24 år 5 måneder) |
Seed: 567596824
Det hele begyndte for alvor dengang i 1990 hos A.W.R. Holding ApS (tidligere PBH NR. 21.143 ApS) som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør havde Arne Westersund Ryevad i 5 år 11 måneder, inden stoppet den 12. september 1996.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 706' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A.W.R. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RYEVAD & HENRIKSEN A/S
Via A.W.R. Holding ApS
Direktørposter (2)
-
RYEVAD & HENRIKSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2017 -
A.W.R. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
RYEVAD & HENRIKSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.2000
Tidslinje (16)
-
Gert Skov Henriksen 2 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2018
Registreringsdato: 15.05.2018 -
A.W.R. Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2018
Registreringsdato: 15.05.2018 -
Gert Skov Henriksen 2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2018
Registreringsdato: 15.05.2018
Blå bog (fortsat)
Arne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.1998 - 07.12.2017
Bestyrelsesmedlem
07.04.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.12.2017 - 21.05.2018
Direktør
08.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.05.2018 - 30.04.2020
Reel ejer
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Direktør og Ejer
08.12.2017 - 15.05.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
08.12.2017 - 08.12.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
01.10.1990 - 12.09.1996
Direktør
20.12.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2000 - 07.12.2017
Ejer
28.12.2000 - 08.12.2017
Reel ejer
08.12.2017 - Stadig aktiv
Ejer
15.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor A.W.R. Holding ApS fremviste et overskud på 3.182' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Gert Skov Henriksen 2 ApS fremviste et underskud på 1.017' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.285' DKK (RYEVAD & HENRIKSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.620' DKK (A.W.R. Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.798' DKK (RYEVAD & HENRIKSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Esben Birkmose Thorup.