Henning Stausgaard-Petersen
Karrieren startede hos: | A/S BUNEC (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.603' DKK HVIDSVÆRMERVEJ ApS (2020-21) |
Største underskud: | -8.097' DKK HVIDSVÆRMERVEJ ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 116.657' DKK XL-BYG RØDOVRE TRÆLAST A/S (2022) |
Største gæld: | 48.237' DKK XL-BYG RØDOVRE TRÆLAST A/S (2023) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos XL-BYG RØDOVRE TRÆLAST A/S (2013-14) |
Seed: 330940196
Det begyndte for alvor for nu flere år siden ved A/S BUNEC som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henning Stausgaard-Petersen i 36 år 10 måneder, før fratrædelsen den 3. juni 2002.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 406' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 6. februar 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HENNING STAUSGAARD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CAHEMO HOLDING ApS
Via HENNING STAUSGAARD ApS -
XL-BYG RØDOVRE TRÆLAST A/S
Via CAHEMO HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
XL-BYG RØDOVRE TRÆLAST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2020 -
CAHEMO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2020 -
HENNING STAUSGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
XL-BYG RØDOVRE TRÆLAST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.1971
Tidslinje (32)
-
Cahemo af 2023 Holding 3 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Cahemo af 2023 Holding 3 ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Cahemo af 2023 Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024
Blå bog (fortsat)
Henning har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 59 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
05.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.12.1971 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.09.2019 - Stadig aktiv
Direktør
19.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
02.04.2024 - 08.04.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.12.2023 - 02.04.2024
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.09.2019 - Stadig aktiv
Direktør
19.08.2020 - Stadig aktiv
Ejer
06.02.2023 - 22.12.2023
Ejerandel: 15-19.99%
Henning Stausgaard-Petersen ejer desuden også holdingselskabet CAHEMO HOLDING ApS (ejer lige nu 33,33%). Gennem holdingselskabet CAHEMO HOLDING ApS ejes der også andele i XL-BYG RØDOVRE TRÆLAST A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henning Stausgaard-Petersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor XL-BYG RØDOVRE TRÆLAST A/S fremviste et overskud på 6.190' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CAHEMO HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.007' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.667' DKK (XL-BYG RØDOVRE TRÆLAST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.007' DKK (CAHEMO HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 115.859' DKK (XL-BYG RØDOVRE TRÆLAST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29.506' DKK (HENNING STAUSGAARD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Nils Jørgen Stausgaard-petersen.