Henrik Raaschou-Neve
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GREEN LIGHT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 6.649' DKK DANISH WIND POWER ACADEMY ApS (2022) |
Største underskud: | -85' DKK DANISH WIND POWER ACADEMY ApS (2020) |
Største egenkapital: | 10.956' DKK GREEN LIGHT ApS (Nu: GREEN LIGHT A/S) (2023) |
Største gæld: | 19.563' DKK GREEN LIGHT ApS (Nu: GREEN LIGHT A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos GREEN LIGHT ApS (Nu: GREEN LIGHT A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENRIK NEVE HOLDING ApS (15 år 4 måneder) |
Seed: 1823085463
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 ved GREEN LIGHT A/S (tidligere GREEN LIGHT ApS) som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Henrik Raaschou-Neve i 11 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2020.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.777' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HENRIK NEVE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ERWIN ANDERSEN A/S
Via HENRIK NEVE HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (3)
-
GREEN LIGHT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2017 -
DANISH WIND POWER ACADEMY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.02.2021 -
ERWIN ANDERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
ERWIN ANDERSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
DANISH WIND POWER ACADEMY ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.02.2021
Registreringsdato: 11.02.2021 -
Green Light Outdoor ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejer
07.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via HENRIK NEVE HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
11.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
12.04.2017 - 30.06.2020
Ejerandel: 28,5% -
Direktør
01.01.2009 - 30.06.2020
Reel ejer
01.06.2010 - 30.06.2020
Bestyrelsesmedlem
29.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Direktør
05.05.2009 - 08.11.2017
Ejer
05.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Henrik Raaschou-Neve er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENRIK NEVE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.316' DKK. Igennem sit holdingselskab HENRIK NEVE HOLDING ApS har Henrik dermed også ejerandele i ERWIN ANDERSEN A/S (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Henrik Raaschou-Neve, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor GREEN LIGHT ApS (Nu: GREEN LIGHT A/S) fremviste et overskud på 6.271' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HENRIK NEVE HOLDING ApS fremviste et underskud på 76' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.440' DKK (DANISH WIND POWER ACADEMY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.956' DKK (GREEN LIGHT ApS (Nu: GREEN LIGHT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.010' DKK (ERWIN ANDERSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Erwin Figurewicz Andersen.