Anita Skovgaard Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 35.846' DKK ROBLON AKTIESELSKAB (2019-20) |
Største underskud: | -29.316' DKK ROBLON AKTIESELSKAB (2020-21) |
Største egenkapital: | 252.335' DKK ROBLON AKTIESELSKAB (2016-17) |
Flest årsværk: | 193 årsværk hos ROBLON AKTIESELSKAB (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ROBLON AKTIESELSKAB (1 år 8 måneder) |
Seed: 779038757
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1996 i DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anita Skovgaard Pedersen i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. maj 1997.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. maj 2004.
Bestyrelsesposter (1)
-
ROBLON AKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2023
Tidslinje (3)
-
ROBLON AKTIESELSKAB
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023 -
DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S (Personlig suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.1997
Registreringsdato: 31.05.1997 -
DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S (Personlig suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.1996
Registreringsdato: 12.01.1996
Blå bog (fortsat)
Anita har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.01.1996 - 31.05.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Anita Skovgaard Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i ROBLON AKTIESELSKAB der præsenterede et underskud på 3.161' DKK.
Anita har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 8 måneder fra 2023 til i dag hos ROBLON AKTIESELSKAB.
En af de forbindelser som går igen i Anita' netværk er Kim Müller.