Per Nørager Hanfgarn
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | RYSLINGE BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 607' DKK Ryslinge udviklingsselskab ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 524' DKK Ryslinge udviklingsselskab ApS (2023) |
Største gæld: | 273' DKK Ryslinge udviklingsselskab ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ryslinge udviklingsselskab ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ryslinge udviklingsselskab ApS (6 år 11 måneder) |
Seed: 670665922
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1998 i RYSLINGE BRUGSFORENING i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Per Nørager Hanfgarn i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 4. april 2000.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor supermarkeder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. oktober 2009.
Bestyrelsesposter (1)
-
Ryslinge udviklingsselskab ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2017
Tidslinje (3)
-
Ryslinge udviklingsselskab ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2017
Registreringsdato: 26.10.2017 -
RYSLINGE BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2000
Registreringsdato: 04.04.2000 -
RYSLINGE BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.1998
Registreringsdato: 16.04.1998
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.04.1998 - 04.04.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Nørager Hanfgarn har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Ryslinge udviklingsselskab ApS der præsenterede et overskud på 607' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 11 måneder fra 2017 til i dag hos Ryslinge udviklingsselskab ApS.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Thomas Holst.