Malene Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MALENE MIKKELSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.981' DKK FOGA HOLDING A/S (Nu: FOGA HOLDING ApS) (2019) |
Største underskud: | -4.400' DKK FOGA HOLDING A/S (Nu: FOGA HOLDING ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 19.567' DKK KIM MIKKELSEN HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 9.420' DKK KIM MIKKELSEN HOLDING ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KIM MIKKELSEN HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Malene Nielsen Holding ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 1381865216
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1999 i MALENE MIKKELSEN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Malene Nielsen i 5 år 3 måneder, inden stoppet d. 1. oktober 2004.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fiskeri. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. oktober 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Malene Nielsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KIM MIKKELSEN HOLDING ApS
Via Malene Nielsen Holding ApS -
Velling Invest ApS
Via KIM MIKKELSEN HOLDING ApS -
Sepia Ejendomme ApS
Via KIM MIKKELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KIM MIKKELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2016 -
Malene Nielsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Velling Invest ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021 -
KIM MIKKELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.03.2016
Registreringsdato: 21.03.2016 -
Ida Mikkelsen Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2015
Registreringsdato: 29.12.2015
Blå bog (fortsat)
Malene har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer og Direktør
29.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.02.2022 - 17.05.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
29.10.2021 - 29.10.2021
Ejer
29.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer
29.12.2015 - 21.06.2020
Direktør
21.03.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Malene Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Malene Nielsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.873' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet KIM MIKKELSEN HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Malene Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor KIM MIKKELSEN HOLDING ApS landede et overskud på 3.739' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KIM MIKKELSEN HOLDING ApS landede et underskud på 1.611' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 138' DKK (Velling Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.734' DKK (KIM MIKKELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -6' DKK (Sepia Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Christian Mikkelsen.