Per Mohr Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | EKAS Rådgivende Ingeniører A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.880' DKK EKAS Rådgivende Ingeniører A/S (2019) |
Største underskud: | -2.149' DKK EKAS Rådgivende Ingeniører A/S (2023) |
Største egenkapital: | 5.246' DKK EKAS Rådgivende Ingeniører A/S (2019) |
Største gæld: | 4.976' DKK EKAS Rådgivende Ingeniører A/S (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos EKAS Rådgivende Ingeniører A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EKAS Rådgivende Ingeniører A/S (24 år 1 måned) |
Seed: 1085949453
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2000 ved EKAS Rådgivende Ingeniører A/S (tidligere ESBEN KIRKEGAARD. RÅDGIVENDE INGENIØRER. A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Per Mohr Hansen nu bestreddet i 24 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 2.149' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PER MOHR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EKAS Rådgivende Ingeniører A/S
Via PER MOHR HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
EKAS Rådgivende Ingeniører A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2000 -
PER MOHR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
PER MOHR HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2011
Registreringsdato: 21.11.2011 -
EKAS 2011 HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2011
Registreringsdato: 01.11.2011 -
PER MOHR HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2011
Registreringsdato: 01.11.2011
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.11.2011 - Stadig aktiv
Ejer
21.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.08.2000 - Stadig aktiv
Direktør
25.08.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.05.2017 - 26.03.2020
Reel ejer
27.03.2020 - 04.03.2024
Reel ejer
05.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.11.2011 - 01.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor EKAS Rådgivende Ingeniører A/S kunne fremvise et overskud på 2.880' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor EKAS Rådgivende Ingeniører A/S kunne fremvise et underskud på 2.149' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.149' DKK (EKAS Rådgivende Ingeniører A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.300' DKK (PER MOHR HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.375' DKK (EKAS Rådgivende Ingeniører A/S).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Ib Paaskesen.