Anders Christian Schuldt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | LS DIESEL PERFORMANCE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 132.804' DKK ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -3.056' DKK Fyn Sten og Grus ApS (Nu: Anpartsselskabet af 02.06.2016) (2020-21) |
Største egenkapital: | 272.218' DKK ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 81.314' DKK ROSKILDE STEN OG GRUS ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 46 årsværk hos ROSKILDE STEN OG GRUS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS (18 år 8 måneder) |
Seed: 1777864000
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2002 hos LS DIESEL PERFORMANCE ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Anders Christian Schuldt Jensen i 4 år 9 måneder, inden stoppet den 31. januar 2007.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. januar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
ROSKILDE STEN OG GRUS ApS
Via ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS -
Asklev Sten og Grus ApS
Via ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS -
Halsnæs Sten og Grus ApS
Via ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS -
AJ Sten og Grus Invest ApS
Via ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2006 -
AJ Sten og Grus Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2018
Tidslinje (18)
-
AC OG J HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
AC OG J HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
JØRGEN JENSEN STEN OG GRUS ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
10.01.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2014 - 20.02.2024
Reel ejer
25.03.2014 - 31.12.2019
Direktør
27.10.2015 - 20.02.2024
Reel ejer
01.01.2020 - 20.10.2021
Reel ejer
21.10.2021 - 20.02.2024
Ejerandel: 83,33% -
Reel ejer
01.04.2011 - 01.01.2020
Bestyrelsesmedlem
10.04.2012 - 16.02.2024
Ejerandel: 100%
Anders Christian Schuldt Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 272.218' DKK. Gennem sit holdingselskab ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS har Anders dermed også andele i ROSKILDE STEN OG GRUS ApS (66.66-89.99%), Asklev Sten og Grus ApS (50-66.65%), Halsnæs Sten og Grus ApS (50-66.65%) samt AJ Sten og Grus Invest ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Anders Christian Schuldt Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ANDERS JENSEN STEN OG GRUS HOLDING ApS landede et overskud på 132.804' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Fyn Sten og Grus ApS (Nu: Anpartsselskabet af 02.06.2016) landede et underskud på 3.056' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Jørgen Christian Jensen.