Louise Højer Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | STAVERSLUND HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.722' DKK NDO SUPPLY A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 89.237' DKK STAVERSLUND HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 46.356' DKK NDO SUPPLY A/S (2023) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos NDO SUPPLY A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STAVERSLUND HOLDING A/S (16 år 5 måneder) |
Seed: 1415836105
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2004 ved STAVERSLUND HOLDING A/S (tidligere NDO SUPPLY A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Louise Højer Mikkelsen i 16 år 5 måneder, før stoppet den 1. september 2020.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 13.184' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STAVERSLUND HOLDING A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NDO SUPPLY A/S
Via STAVERSLUND HOLDING A/S -
Johansen & Mikkelsen I/S
Via STAVERSLUND HOLDING A/SIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
NDO SUPPLY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
STAVERSLUND HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.09.2020 -
NDO SUPPLY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
STAVERSLUND HOLDING A/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.12.2020
Registreringsdato: 28.12.2020 -
STAVERSLUND HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2020
Registreringsdato: 02.09.2020 -
NDO SUPPLY A/S (Nu: STAVERSLUND HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020
Blå bog (fortsat)
Louise har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,25% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2004 - 01.09.2020
Bestyrelsesmedlem
02.09.2020 - Stadig aktiv
Ejer
28.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5%
Louise Højer Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STAVERSLUND HOLDING A/S (ejer lige nu 42,5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 89.237' DKK. Igennem holdingselskabet STAVERSLUND HOLDING A/S har Louise derfor også ejerandele i NDO SUPPLY A/S (90-99.99%) og Johansen & Mikkelsen I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan se koncerndiagram for Louise Højer Mikkelsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Louise Højer Mikkelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved NDO SUPPLY A/S der præsenterede et overskud på 14.722' DKK.
Louise har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 5 måneder fra 2004 til 2020 hos STAVERSLUND HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14.722' DKK (NDO SUPPLY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 89.237' DKK (STAVERSLUND HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 22.600' DKK (NDO SUPPLY A/S).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Jens Peter Mikkelsen.