Mik Leon Lüneborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | 1. SEPTEMBER 2004 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.139' DKK KD P/S (Nu: KAELS P/S) (2017) |
Største underskud: | -2.171' DKK KD P/S (Nu: KAELS P/S) (2016) |
Største egenkapital: | 4.379' DKK KD P/S (Nu: KAELS P/S) (2014) |
Største gæld: | 9.644' DKK KD P/S (Nu: KAELS P/S) (2015) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos KD P/S (Nu: KAELS P/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KAELS P/S (20 år) |
Seed: 1038295356
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2004 hos 1. SEPTEMBER 2004 ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mik Leon Lüneborg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Mik nu bestreddet i 9 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 48' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
1. SEPTEMBER 2004 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KAELS P/S
Via 1. SEPTEMBER 2004 ApS
Direktørposter (1)
-
KAELS P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
KAELS P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.09.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
1. SEPTEMBER 2004 ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2014
Registreringsdato: 10.03.2014 -
KAELS EL & DATA P/S (Nu: KAELS P/S) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2013
Registreringsdato: 30.12.2013 -
1. SEPTEMBER 2004 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2013
Registreringsdato: 30.12.2013
Blå bog (fortsat)
Mik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
17.09.2004 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejer
30.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2004 - 29.12.2013
Direktør
17.09.2004 - 10.03.2014
Ejer
30.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mik Leon Lüneborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 1. SEPTEMBER 2004 ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 228' DKK. Igennem holdingselskabet 1. SEPTEMBER 2004 ApS har Mik derfor også ejerandele i KAELS P/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Udforsk også koncerndiagram for Mik Leon Lüneborg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor KD P/S (Nu: KAELS P/S) kunne offentliggøre et overskud på 2.139' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor KD P/S (Nu: KAELS P/S) kunne offentliggøre et underskud på 2.171' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 752' DKK (KD P/S (Nu: KAELS P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.143' DKK (KD P/S (Nu: KAELS P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 228' DKK (1. SEPTEMBER 2004 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mik' netværk er Christian Kildemoes.