Marianne Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELECTRICON A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 40.270' DKK DK-Lightning A/S (2017-18) |
Største underskud: | -12.867' DKK DK-Lightning A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 20.903' DKK DK-Lightning A/S (2018-19) |
Største gæld: | 38.360' DKK DK-Lightning A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos DK-Lightning A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Electricon A/S (4 år 6 måneder) |
Seed: 1462187396
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2007 i ELECTRICON A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Marianne Bertelsen i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 8. september 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. marts 2013.
Bestyrelsesposter (1)
-
Electricon A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.03.2020
Tidslinje (7)
-
DK-Lightning A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.10.2023
Registreringsdato: 16.10.2023 -
DK-Lightning A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.2020
Registreringsdato: 03.08.2020 -
Electricon A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2020
Registreringsdato: 03.03.2020
Blå bog (fortsat)
Marianne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.08.2020 - 16.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.07.2007 - 08.09.2009
Bestyrelsesmedlem
08.05.2012 - 19.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Bertelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i DK-Lightning A/S der præsenterede et overskud på 9.290' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i Electricon A/S der præsenterede et underskud på 1.945' DKK.
Marianne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 6 måneder fra 2020 til i dag hos Electricon A/S.
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Kim Bertelsen.