Kenneth Holbek
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 2009 (15 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLBEK ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.151' DKK 3 K VÆRKTØJ A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.116' DKK 3 K VÆRKTØJ A/S (2022-23) |
Største gæld: | 15.344' DKK 3 K VÆRKTØJ A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos 3 K VÆRKTØJ A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOLBEK ApS (15 år 6 måneder) |
Seed: 1172871043
Karrieren I Danmark startede i 2009 i HOLBEK ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kenneth Holbek og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Kenneth nu bestreddet i 15 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 15 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 1.215' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLBEK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
3 K VÆRKTØJ A/S
Via HOLBEK ApS -
INTERFLON DANMARK ApS
Via 3 K VÆRKTØJ A/S -
DJ E-HANDEL ApS
Via 3 K VÆRKTØJ A/S
Direktørposter (1)
-
HOLBEK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
DJ E-HANDEL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
DJ E-HANDEL ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2021
Registreringsdato: 29.04.2021 -
INTERFLON DANMARK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011 -
3 K VÆRKTØJ A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2009
Registreringsdato: 02.04.2009
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
30.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via 3 K VÆRKTØJ A/S -
Stifter, Ejer og Direktør
25.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2016 - 30.06.2022
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
02.04.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2016 - 30.06.2022
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kenneth Holbek er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOLBEK ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.933' DKK. Gennem holdingselskabet HOLBEK ApS har Kenneth derfor også andele i 3 K VÆRKTØJ A/S (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Kenneth Holbek, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kenneth Holbek har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i 3 K VÆRKTØJ A/S der præsenterede et overskud på 3.151' DKK.
Kenneth har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 5 måneder fra 2009 til i dag hos 3 K VÆRKTØJ A/S.
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Klaus Søvang.