Hamdi Abdi Ashur
Erhvervsaktiv siden: | 11. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ashteroid Holding IVS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ashteroid Holding IVS (2 år 10 måneder) |
Seed: 377170635
Karrieren som erhvervsperson startede i 2017 ved Ashteroid Holding IVS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hamdi Abdi Ashur der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Hamdi i 1 år 4 måneder, før stoppet den 23. november 2018.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. maj 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ilmo Somali
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Ilmo Somali (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.04.2024
Registreringsdato: 14.04.2024 -
Ashteroid Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.05.2020
Registreringsdato: 17.05.2020 -
Hacktus IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.03.2019
Registreringsdato: 12.03.2019
Blå bog (fortsat)
Hamdi har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
11.07.2017 - 17.05.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
07.09.2017 - 12.03.2019
Ejerandel: 33,33%
En af de forbindelser som går igen i Hamdi' netværk er Lars Jensen.