Mathias Hilt Høyrup
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Maincode I/S (Ejer) |
Største overskud: | 64' DKK Maincode K/S (2023-24) |
Største underskud: | -11' DKK Maincode ApS (Nu: Maincode komplementar ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 110' DKK Maincode K/S (2023-24) |
Største gæld: | 115' DKK Maincode K/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Maincode I/S (3 år 4 måneder) |
Seed: 847526178
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2019 ved Maincode I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Mark Bredegaard Kragerup at Mathias Hilt Høyrup stiftede Maincode I/S den dag i oktober 2019. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mathias i 3 år 4 måneder, før stoppet den 24. marts 2023.
Virksomheden opererede indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hoeyrup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Colab7 ApS UNDER KONKURS
Via Hoeyrup Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Hoeyrup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2023
Tidslinje (15)
-
Dato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
Colab7 ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
Colab7 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023
Navnehistorik (2)
-
30.08.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 29.08.2024
Blå bog (fortsat)
Mathias har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.04.2023 - 21.06.2024
Ejer
27.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Hoeyrup Holding ApS -
Ejer og Direktør
28.06.2021 - 01.04.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2021 - 01.04.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
31.10.2019 - 24.03.2023
Ejerandel: 50%
Mathias Hilt Høyrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hoeyrup Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 37' DKK. Igennem holdingselskabet Hoeyrup Holding ApS har Mathias derfor også ejerandele i Colab7 ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Mathias Hilt Høyrup, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Maincode K/S kunne offentliggøre et overskud på 42' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Maincode ApS (Nu: Maincode komplementar ApS) kunne offentliggøre et underskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 64' DKK (Maincode K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (Hoeyrup Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 110' DKK (Maincode K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 31' DKK (Maincode ApS (Nu: Maincode komplementar ApS)).