Ove Mattias Johansson
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SÖDRA TIMBER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.632' DKK Södra Wood A/S (2022) |
Største underskud: | -8.519' DKK Södra Wood A/S (2016) |
Største egenkapital: | 66.979' DKK Södra Wood A/S (2023) |
Største gæld: | 54.852' DKK SÖDRA TIMBER A/S (2019) |
Flest årsværk: | 9.000 årsværk hos Södra Wood A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Södra Wood A/S (3 år 9 måneder) |
Seed: 1226123508
Det hele startede i 2019 hos SÖDRA TIMBER A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ove Mattias Johansson i 1 år 1 måned, før stoppet d. 17. december 2020.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 som viste et overskud på 9.983' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. december 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
Södra Wood A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2020
Tidslinje (3)
-
SÖDRA TIMBER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2020
Registreringsdato: 17.12.2020 -
Södra Wood A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2020
Registreringsdato: 17.12.2020 -
SÖDRA TIMBER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2019
Registreringsdato: 14.11.2019
Blå bog (fortsat)
Ove har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2019 - 17.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Ove Mattias Johansson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Södra Wood A/S der præsenterede et overskud på 27.632' DKK.
Ove har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 9 måneder fra 2020 til i dag hos Södra Wood A/S.
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Frank Lund Larsen.