Rósa Björk Einarsdóttir
Erhvervsaktiv: | 13. jul. 2022 - 26. jul. 2023 |
Karrieren startede hos: | UNITY IPR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 151.360' DKK UNITY TECHNOLOGIES ApS (2014) |
Største underskud: | -773.485' DKK UNITY TECHNOLOGIES ApS (2018) |
Største egenkapital: | 256.057' DKK UNITY IPR ApS (2016) |
Største gæld: | 1.081.326' DKK UNITY TECHNOLOGIES ApS (2018) |
Flest årsværk: | 330 årsværk hos UNITY TECHNOLOGIES ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNITY IPR ApS (1 år) |
Seed: 1329600546
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Rósa Björk Einarsdóttir. Den første gang Rósa var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2022 hos UNITY IPR ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Rósa Björk Einarsdóttir i 1 år, før stoppet d. 26. juli 2023.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2018 som viste et underskud på 733.737' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
UNITY TECHNOLOGIES ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.07.2023
Registreringsdato: 26.07.2023 -
UNITY IPR ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.07.2023
Registreringsdato: 26.07.2023 -
UNITY TECHNOLOGIES ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.07.2022
Registreringsdato: 13.07.2022
Blå bog (fortsat)
Rósa har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 1 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
13.07.2022 - 26.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.07.2022 - 26.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Rósa' netværk er Andrew Roger Bowell.