SYMBION A/S
CVR: 10369703 A/S Stiftet 01.08.1986 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
SYMBION A/S
-
CVR-nummer10369703
-
Registreret kapital94.963.000 DKK
-
Binavne
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at fremme kommercialisering af nye ideer og forskningsresultater og start af nye innovative virksomheder gennem drift af forskerparker, incubatorer, konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt øvrige beslægtede aktiviteter. Selskabet kan foretage kapitalindskud og eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber eller associerede selskaber, der driver virksomhed som ventureselskab eller anden lignende virksomhed.
-
Antal ansatte48 Medarbejdere (43 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederSymbion A/S+2 flere… Skjul
P-nr.: 1030598381
c/o adresse: Gammel Kongevej 11, 1610 København V, DK
Symbion A/S
P-nr.: 1030598373
c/o adresse: Nordre Fasanvej 215, 2000 Frederiksberg, DK
SYMBION A/S
P-nr.: 1000065290
c/o adresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, DK
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse
2820 Gentofte, DKEjerandel: 5-9.99% -
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
2000 Frederiksberg, DKEjerandel: 5-9.99% -
SYMBION FONDEN
2100 København Ø, DKEjerandel: 20-24.99% -
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB.
2100 København Ø, DKEjerandel: 5-9.99% -
Københavns Universitet
1165 København K, DKEjerandel: 25-33.33% -
Copenhagen Business School Handelshøjskolen
2000 Frederiksberg, DKEjerandel: 5-9.99% -
Nordea Bank AB
Ejerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-08-86 til 30-06-87Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab
2100 København Ø, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem tiltrådt Se tidslinje (72)
Bestyrelsesmedlem: Søren HvidkjærDato: 14.01.2024Registreringsdato: 14.01.2024Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (72)
Bestyrelsesmedlem: Nikolaj Malchow-MøllerDato: 18.12.2023Registreringsdato: 18.12.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?