LÆGE HENRIK LARSEN OG HUSTRU FANNYCHARLOTTE LARSEN, FØDT VALENTINER
CVR: 11591647 FON Stiftet 01.01.1901 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
LÆGE HENRIK LARSEN OG HUSTRU FANNYCHARLOTTE LARSEN, FØDT VALENTINERSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer11591647
-
Branchekode
-
ProduktionsenhederLÆGE HENRIK LARSEN OG HUSTRU FANNYCHARLOTTE LARSEN, FØDT VALENTINER
P-nr.: 1005399343
c/o adresse: 2000 Frederiksberg, DK
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Thyge Enevoldsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseNikolaj Bøgh
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMichael Wagner Molin Brautsch
2000 Frederiksberg, DKEjerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLone Bruun Loklindt
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBrian Holm
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLotte Kofoed Jensen
1909 Frederiksberg C, DKEjerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseFasael Rehman
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJan Ejnar Jørgensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMette Bang Larsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMalene Sandfeld
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseSine Ørgaard Heltberg
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMerete Hildebrandt
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMichael Sønder Vindfeldt
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnders Engelbrecht Storgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLaura Toftgaard Lindahl
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseHelle Sjelle
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAlexandra Isabella Lytting Barry Dessoy
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseRuben Kidde
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMalte Mathies Løcke
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseCarina Viktoria Young Sandbæk Høedt
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseRasmus Holme Nielsen
2000 Frederiksberg, DKEjerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseEmil Samaras Eriksen
2000 Frederiksberg, DKEjerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseChristina Stejnmejer Sylvest-Noer
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseFreja Møller Fokdal
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBent Isager-Nielsen
Trine Labuhn
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnja Lundtoft Thomsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBianca Vitting
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKristoffer Emil Appel
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålDato: 13.10.2017Registreringsdato: 16.10.2017Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 999999 UoplystDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?