DYRENES DAGS KOMITE
CVR: 11625134 FON Stiftet 01.01.1901 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
DYRENES DAGS KOMITESe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer11625134
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte1 Medarbejder (0,09 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Ingeborg Mølbak
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLars Kaae Johansen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseNina Amdi Carlsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMogens Hessellund Klausen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKarin Nørregaard Sørensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLina Lind Christensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseTherese Servé Wilbert
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLiselotte Rigtrup
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (5)
Adresse: Håndværkervej 9, 1, 5854 Gislev, DKDato: 01.03.2024Registreringsdato: 15.02.2024Ændrede branche Se tidslinje (5)
Branche: 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.Dato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?