SULSTED-AISTRUP SOGNES SPARE- OG LÅNEKASSES MINDELEGAT
CVR: 11710506 FON Stiftet 01.01.1901 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
SULSTED-AISTRUP SOGNES SPARE- OG LÅNEKASSES MINDELEGATSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer11710506
-
Branchekode
-
ProduktionsenhederSULSTED-AISTRUP SOGNES SPARE- OG LÅNEKASSES MINDELEGAT
P-nr.: 1004086514
c/o adresse: 1253 København K, DK
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Finn Kronborg
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseNiels Jørgen Frederiksen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseSøren Faurholt Jensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseErik Riskjær
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBrian Skovhus Israelsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (5)
Adresse: Toldbodgade 33, 1253 København K, DKDato: 01.09.2002Registreringsdato: 12.12.2023Ændrede adresse Se tidslinje (5)
Adresse: Toldbodgade 33, 1253 København K, DKDato: 23.06.2020Registreringsdato: 24.06.2020
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?