Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13.April 1983
CVR: 11717594 FON Stiftet 01.01.1901 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13.April 1983Se adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer11717594
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Steffen Ebdrup
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKlaus Toustrup
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseHeine Bach
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseErik Løber
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJens Bjerg Sørensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJørgen Lang
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseHans Olesen Damgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePernille Salling Holm
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (3)
Adresse: Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C, DKDato: 19.04.2001Registreringsdato: 10.05.2017Ændrede branche Se tidslinje (3)
Branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålDato: 01.01.2008Registreringsdato: 01.08.2002
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?