GREENLAND AIRPORTS - MITTARFEQARFIIT A/S
CVR: 12859724 A/S Stiftet 01.07.2016 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
GREENLAND AIRPORTS - MITTARFEQARFIIT A/SQeqertanut 1
3905 Nuussuaq, GL -
CVR-nummer12859724
-
Kontakt
-
Registreret kapital2.391.039.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er direkte eller via datterselskaber at anlægge, eje og drive lufthavne i Grønland og dermed beslægtet virksomhed
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Steen Smed Montgomery-Andersen
3900 Nuuk, GLJens Rechnagel Lauridsen
3900 Nuuk, GLBestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Julia Jensigne Pars
3900 Nuuk, GLAnnette Pia Brøndholt Sørensen
1860 Frederiksberg C, DKKjeld Zacho Jørgensen
(Formand) -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Formandens Departement
3900 Nuuk, GLEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-07-16 til 31-12-17Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer
3900 Nuuk, GL
-
-
Tidslinje
Binavne fjernet Se tidslinje (66)
Binavn: Nuuk lufthavn A/S (KALAALLIT AIRPORTS HOLDING A/S) +3 flere…Dato: 23.05.2024Registreringsdato: 30.05.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (66)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 24.05.2024Dato: 24.05.2024Registreringsdato: 30.05.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?