SKIBSBEVARINGSFONDEN
CVR: 14873732 FON Stiftet 01.01.1990 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
SKIBSBEVARINGSFONDENSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer14873732
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte5 Medarbejdere (3 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Sven Irgens-Møller
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMorten Kvist Jensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseOle Vistrup
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseThomas Højrup
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMathilde Højrup
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseEgon Hansen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMikkel Kühl
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePreben Bjørn Glud
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJens Thidemann
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede addresses Se tidslinje (4)
Adresse: Skovhusevej 35, 4720 Præstø, DK +1 flere…Dato: 01.11.2008Registreringsdato: 26.08.2015Ændrede branche Se tidslinje (4)
Branche: 910200 MuseerDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?