Skellerup-Ellinge Menighedsråd
CVR: 16968110 FKI Stiftet 01.01.1970 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Stamdata
-
Skellerup-Ellinge MenighedsrådSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer16968110
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte8 Medarbejdere (2 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Torben Nielsen
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemErik Søgaard
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemCarsten Stenstrøm
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemAnders Brian Jeppesen
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemHeidi Spang Skovgaard
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemAnnette Kirk
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemPeter Attermann Iversen
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlemMarna Jørgine Rasmussen
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (9)
Adresse: Pårupvej 57, 5540 Ullerslev, DKDato: 01.12.2016Registreringsdato: 16.12.2016Ændrede adresse Se tidslinje (9)
Adresse: Såderupvej 3, 5540 Ullerslev, DKDato: 01.12.2014Registreringsdato: 02.01.2015
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?