SDC A/S
CVR: 16988138 A/S Stiftet 02.04.1993 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
SDC A/S
-
CVR-nummer16988138
-
Kontakt
-
Registreret kapital173.492.000 DKK
-
BinavneSPAREKASSERNES DATACENTER HOLDING A/S+10 flere… Skjul
FINANSSEKTORENS DATADRIFT A/S
SCANDINAVIAN DATA CENTER HOLDING A/S
SDC AF 1993 HOLDING A/S
SKANDINAVIENS DATA CENTER - FOR FINANSIELLE IT YDELSER HOLDING A/S
SKANDINAVISK DATA CENTER HOLDING A/S
SKANDINAVIENS DATA CENTER - FOR FINANSIELLE IT YDELSER A/S
SDC UDVIKLING A/S
SCANDINAVIAN DATA CENTER A/S
SDC DRIFT A/S
Skandinavisk Data Center A/S
SDC Integrations A/S
DataKomm A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen i forening eller et medlem af bestyrelsen i forening med et medlem af direktionen eller af to medlemmer af direktionen i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er direkte eller indirekte at udøve virksomhed ved udførelse af databehandlingsarbejde, udvikling, drift og servicering af automatiske databehandlingssystemer og - anlæg samt ved frembringelse af ydelser, der understøtter kundekredsen, herunder navnligt pengeinstitutter, tillige ved sådan anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.
-
Antal ansatte626 Medarbejdere (606 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Torben Finnemann
2450 København SV, DKBestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
LÅN & SPAR BANK A/S
1200 København K, DKEjerandel: 10-14.99% -
SPAREKASSEN KRONJYLLAND
8960 Randers SØ, DKEjerandel: 15-19.99% -
Sparekassen Danmark
9760 Vrå, DKEjerandel: 20-24.99% -
Sydjysk Sparekasse
6630 Rødding, DKEjerandel: 5-9.99% -
MIDDELFART SPAREKASSE
5500 Middelfart, DKEjerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-01-93 til 31-12-93Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
KPMG P/S
2100 København Ø, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (137)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 06.05.2024Dato: 06.05.2024Registreringsdato: 21.05.2024Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (137)
Bestyrelsesmedlem: Eva Jensen (Suppleant)Dato: 15.04.2024Registreringsdato: 15.04.2024
Ejendomme (1)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?