AJSLEV ApS
CVR: 18188732 APS Stiftet 28.11.1994 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
AJSLEV ApS
-
CVR-nummer18188732
-
Kontakt
-
Registreret kapital200.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er drive konsulentvirksomhed. Desuden direkte eller gennem datterselskab/associeret selskab eller som komplementar i et kommanditselskab at drive handels- eller produktions-virksomhed samt at foretage investeringer enten direkte eller indirekte, herunder i aktier, værdipapirer, selskaber og fast ejendom.
-
Antal ansatte1 Medarbejder (1 årsværk, Maj 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Birgit Ajslev
(Næstformand) -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Kenneth Emil Ajslev
Ejerandel: 25-33.33% -
Jannick Emil Adeltoft Ajslev
Ejerandel: 25-33.33% -
Birgit Ajslev
Ejerandel: 10-14.99% -
Benjamin Emil Ajslev
Ejerandel: 15-19.99% -
Sebastian Emil Ajslev
3460 Birkerød, DKEjerandel: 15-19.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Kenneth Emil Ajslev
Ejerandel: 30%Jannick Emil Adeltoft Ajslev
Ejerandel: 30%Birgit Ajslev
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Sebastian Emil Ajslev
3460 Birkerød, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 28-11-94 til 31-03-96Regnskabsår: 01.04 til 31.03
Revisor
-
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
2000 Frederiksberg, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede tegningsregel Se tidslinje (22)
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.Dato: 19.10.2013Registreringsdato: 29.05.2019Ændrede vedtægter Se tidslinje (22)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 28.05.2019Dato: 28.05.2019Registreringsdato: 29.05.2019
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?