INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS
CVR: 18811979 APS Stiftet 28.06.1995 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS
-
CVR-nummer18811979
-
Registreret kapital40.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering og hermed beslægtet virksomhed.
-
ProduktionsenhederINVESTERINGSSELSKABET AF 28. JUNI 1995 ApS
P-nr.: 1003569542
c/o adresse: Langelinie 59, 5230 Odense M, DK
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Helle Salomon
Ejerandel: 25-33.33% -
Maria Salomon
Ejerandel: 25-33.33% -
Søren Salomon
Ejerandel: 25-33.33%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Helle Salomon
Ejerandel: 33,32%Maria Salomon
Ejerandel: 33,32%Søren Salomon
Ejerandel: 33,32%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-01-95 til 31-12-95Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede registreret kapital Se tidslinje (28)
Registreret kapital: 40.000 DKKDato: 30.05.2020Registreringsdato: 19.08.2020Ændrede vedtægter Se tidslinje (28)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 30.05.2020Dato: 30.05.2020Registreringsdato: 10.06.2020
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?