DANSPIN A/S
CVR: 19641376 A/S Stiftet 01.10.1996 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
DANSPIN A/S
-
CVR-nummer19641376
-
Kontakt
-
Registreret kapital24.400.000 DKK
-
BinavneHOLSTEBRO GARNSPINDERI A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er fabrikation og handel samt dermed beslægtet virksomhed.
-
Antal ansatte14 Medarbejdere (11 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
LP HOLDING A/S
7430 Ikast, DKEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Lars Gantzel Pedersen
Ejerandel: 9,26%Julie Horslund Gantzel Pedersen
Ejerandel: 41,67%Søren Horslund Gantzel Pedersen
Ejerandel: 41,67%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Ole Winther
7400 Herning, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-10-96 til 30-09-97Regnskabsår: 01.10 til 30.09
Revisor
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2900 Hellerup, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (50)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 15.12.2022Dato: 15.12.2022Registreringsdato: 03.02.2023Ændrede tegningsregel Se tidslinje (50)
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et andet medlem af direktionen, eller den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i foreningDato: 12.12.2007Registreringsdato: 20.12.2022
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?